HAMPTON POOL TRUST

Rhif yr elusen: 294117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVISION OF A PUBLIC SWIMMING POOL AND VARIOUS ALLIED ACTIVITIES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £434,636
Cyfanswm gwariant: £310,862

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Richmond Upon Thames
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HAMPTON POOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gillian Radcliffe Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Roger Stewart Gray Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Andrew Peter Gill Ymddiriedolwr 04 December 2023
Dim ar gofnod
Roxanne Glaud Ymddiriedolwr 28 March 2023
Dim ar gofnod
Nigel Alexander Kirkwood Brown Ymddiriedolwr 12 January 2023
Dim ar gofnod
Jill Alice Livesey Ymddiriedolwr 18 September 2021
Dim ar gofnod
Grahame Alexander Christopher HADDEN Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
DAPHNE MARGARET WHARTON Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
Jane Savidge Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
MIKE WHITE Ymddiriedolwr 06 March 2017
Dim ar gofnod
STUART NIGEL LEAMY Ymddiriedolwr
THE HAMPTON WAR MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £398.95k £44.87k £210.96k £475.64k £434.64k
Cyfanswm gwariant £312.85k £36.13k £25.87k £316.05k £310.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.50k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Chwefror 2024 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Chwefror 2024 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 02 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hampton Swimming Baths
High Street
Hampton
TW12 2ST
Ffôn:
02082551116