Hanes ariannol MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 294354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.74m | £18.63m | £19.91m | £28.94m | £30.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.66m | £18.12m | £15.58m | £18.06m | £22.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £379.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.09m | £17.56m | £18.72m | £28.08m | £28.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.44m | £873.00k | £705.00k | £743.00k | £906.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £166.00k | £181.00k | £121.00k | £69.00k | £276.00k | |
|
Incwm - Arall | £45.00k | £24.00k | £365.00k | £56.00k | £456.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.20k | £5.33m | £6.01m | £8.52m | £8.89m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.70m | £12.35m | £9.87m | £12.21m | £15.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.96m | £2.85m | £2.73m | £3.13m | £3.85m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £183.00k | £123.00k | £61.00k | £175.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £4.52m | £3.00m | £4.99m | £7.57m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.92m | £2.99m | £2.72m | £3.04m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.