THE BROOKING ARCHITECTURAL MUSEUM TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Trust is to advance the education of the public in the architecture of the United Kingdom and including specifically the preservation and maintenance of the Brooking Collection. The activities of the charity are governed by a deed of trust dated 11 April 1986.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155363 The Brooking
- 09 Mai 1986: Cofrestrwyd
- 24 Chwefror 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE BROOKING COLLECTION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.05k | £5.18k | £20.40k | £28.50k | £4.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £5.43k | £20.06k | £14.52k | £18.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | 30 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 12 Ebrill 2012 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11TH APRIL 1986
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE BROOKING COLLECTION FOR EDUCATIONAL PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window