Waverley Abbey Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Waverley Abbey Trust seeks to achieve its goal of the advancement of the Christian faith, by providing biblically based solutions to every day life and relationships through its teaching, training and publishing programmes in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£3,685,494
Roddion a chymynroddion | £1.63m | |
Weithgareddau elusennol | £1.63m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £290.33k | |
Buddsoddiadau | £25.09k | |
Arall | £109.78k |
Cyfanswm gwariant:
£4,163,261
Codi arian | £1.13m | |
Weithgareddau elusennol | £3.03m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.13m | |
Gwariant elusennol | £3.03m |
Pobl

75 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- CRUSADE FOR WORLD REVIVAL (Enw gwaith)
- CWR (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisa Alberto | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|||||||
Christopher Kuchanny | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||||
Peter Greig | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|||||||
Kenneth Costa | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||||
Jani Rubery | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||||
Fergal Roche | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||||
Simon Jonathan Hickman | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||||
Robert James Peet | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73m | £2.96m | £4.53m | £2.92m | £3.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £3.53m | £3.53m | £3.86m | £4.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £635.07k | £949.94k | £2.72m | £1.15m | £1.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.98k | £16.75k | £116.74k | £173.64k | £290.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.94m | £1.89m | £1.62m | £1.55m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10k | £423 | £227 | £7.03k | £25.09k | |
|
Incwm - Arall | £126.55k | £103.28k | £67.23k | £39.34k | £109.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.08k | £113.47k | £192.61k | £53.97k | £224.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.02m | £3.03m | £2.71m | £2.79m | £3.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £361.29k | £483.58k | £815.89k | £1.07m | £1.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.75k | £99.06k | £92.67k | £87.15k | £93.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £50.15k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.05k | £16.44k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.90m | £2.82m | £2.77m | £2.81m | £2.79m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.40m | £1.53m | £3.10m | £1.94m | £3.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.78m | £2.40m | £2.92m | £2.74m | £4.43m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/1986 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/06/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2013 AS AMENDED ON 17 FEB 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION WORLDWIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WAVERLEY ABBEY HOUSE
WAVERLEY LANE
FARNHAM
SURREY
GU9 8EP
- Ffôn:
- 01252784700
- E-bost:
- mail@waverleyabbey.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window