ymddiriedolwyr HESTIA HOUSING AND SUPPORT
Rhif yr elusen: 294555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAME MOIRA GIBB | Cadeirydd | 25 September 2023 |
|
|
||||
Roger Geoffrey Rawlinson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Mariana Catalina Cernica | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Ailsing Thompson | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Joanna Mark-Richards | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Brendan Sarsfield | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Meek | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Lauren Bowes Byatt | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Rebecca Pritchard | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
Elizabeth Zacharias | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.