THE PATRICIA BEECHAM CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 294558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £25,033
Cyfanswm gwariant: £20,104

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mehefin 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Louise Elsa Waidhofer Ymddiriedolwr 05 October 2015
THE SUE HAMMERSON FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
PATRICIA ANN BEECHAM Ymddiriedolwr
THE SUE HAMMERSON FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
SUE HAMMERSON CHARITABLE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
THE SUE AND LEW HAMMERSON CHARITABLE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.50k £39.17k £39.17k £39.43k £25.03k
Cyfanswm gwariant £32.85k £12.37k £108.25k £19.79k £20.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 14 Chwefror 2024 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 14 Chwefror 2024 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 05 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 05 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 CHESTER GATE
LONDON
NW1 4JH
Ffôn:
02074869918
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael