Hanes ariannol HOUSING JUSTICE
Rhif yr elusen: 294666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.33m | £1.40m | £1.97m | £2.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £817.23k | £1.26m | £903.62k | £1.81m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £104.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £505.45k | £476.84k | £1.19m | £1.09m | £1.27m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £1.31m | £1.37m | £1.95m | £2.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.88k | £15.33k | £26.52k | £25.78k | £23.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £631 | £960 | £235 | £82 | £4.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £177.45k | £14.12k | £2.72k | £200.34k | £43.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £759.73k | £1.23m | £862.71k | £1.74m | £2.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.51k | £26.27k | £40.91k | £75.21k | £56.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.14k | £13.19k | £14.03k | £15.72k | £23.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £251.32k | £408.75k | £0 | £541.62k | £372.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.