KENTISH TOWN CITY FARM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is an educational/recreational project providing services covering environmental and community education/sports and recreation/play and youth work/elderly and special needs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £101,664 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- KENTISH TOWN CITY FARM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Woods | Cadeirydd | 28 June 2019 |
|
|
||||
Fiona Maria Vaz | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Nicole Mairead Regan | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Nicole Andrea Shack | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Paul Wilcock | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Michael Chadney | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £383.35k | £360.40k | £366.63k | £365.03k | £318.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £354.89k | £304.26k | £318.30k | £336.55k | £331.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.00k | £155.47k | £149.34k | £101.00k | £101.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH MAY 1986 AND AMENDED ON 13TH OCTOBER 2004. ARTICLES OF ASSOCIATION OF 24TH NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THOSE LIVING OR WORKING IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND ELSEWHERE IN LONDON (HEREINAFTER CALLED"THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES AND/OR VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS, AND PARTICULARLY OF THOSE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, OR DISABLEMENT, POVERTY, OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE SAID INHABITANTS AND PARTICULARLY YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE, IN AGRICULTURE, HORTICULTURE, HOME CRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS, AND IN PRINCIPALS OF SELF DISCIPLINE AND GOOD CITIZENSHIP THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO THAT THEY DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, AND GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY, AND THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. C) TO PROMOTE AMONG THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT HUMANITY AND MORALITY BY EDUCATING THEM IN CARE AND CONSIDERATION OF ALL ANIMALS PARTICULARLY ANIMALS IN NEED OF CARE AND PROTECTION, AND FOR THESE PURPOSES TO CARE FOR AND EXHIBIT ANIMALS IN COMMON AGRICULTURAL AND DOMESTIC USE SO THAT THE PUBLIC AND PARTICULARLY THE YOUNG MEMBERS THEREOF, WILL LEARN A GREATER AWARENESS OF APPRECIATION FOR SUCH ANIMALS. D) TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING FOR PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, RESIDENT IN THE SAID AREA OF BENEFIT, SO AS TO PREPARE THEM FOR ANY TRADE, OCCUPATION OR SERVICE, AND THEREBY ADVANCE THEM IN LIFE OR ENABLE THEM TO EARN THEIR OWN LIVELIHOOD. E) TO RELIEVE PHYSICALLY OR MENTALLY HANDICAPPED OR DISABLED OR DEPRIVED INHABITANTS OF THE SAID AREA OF BENEFIT BY PROVIDING AS A REMEDIAL RECREATIONAL OR THERAPEUTIC ACTIVITY, FACILITIES FOR HORSE AND PONY RIDING.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND ELSEWHERE IN LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Cressfield Close
London
NW5 4BN
- Ffôn:
- 02079165421
- E-bost:
- director@ktcityfarm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window