Hanes ariannol WALSINGHAM SUPPORT

Rhif yr elusen: 294832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.60m £29.18m £28.39m £28.18m £28.71m
Cyfanswm gwariant £32.40m £31.10m £27.74m £28.98m £28.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £25.12m £25.90m £25.91m £27.07m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £874.00k £848.61k N/A £4.80k
Incwm o roddion a chymynroddion £58.00k £1.02m £768.00k £219.00k £177.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.57m £27.98m £27.04m £27.68m £28.37m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £2.97m £175.00k £157.00k £280.00k £158.76k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £32.40m £31.10m £27.74m £28.98m £28.08m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £482.00k £151.00k £184.00k £107.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0