THE ST JOHN'S CHURCH RESTORATION FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Fund exists to support the maintenance and repair of the fabric of St John's Church, Frome and its surrounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 21 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 12 Medi 2011: Re-registered
- THE ST JOHN'S RESTORATION FUND (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence William Bushell | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|||||
Margaret Veakins | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
MICHAEL NEIL MCCORMICK | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|||||
LOIS MARY BUSHELL | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|||||
AMANDA ROSEMARY CROOK | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|||||
PETER JOHN CONNEW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/01/2020 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82k | £1.39k | £363 | £404 | £732 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £2.02k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2021 | 04 Ionawr 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2020 | 04 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST JULY 1986, ORDER OF 05/01/2005 AS AMENDED 24 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE FABRIC OF ST JOHN'S CHURCH AND ITS SURROUNDS INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION: (A) THE CARRYING OUT OFESSENTIAL REPAIRS TO THE LEAD ROOF (B) REPAIRS TO THE MASONRY OF THE CHURCH (C) IMPROVEMENT OF THE CHURCH'S INTERNAL AND EXTERNAL LIGHTING (D) THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE CHURCHYARD (E) IMPROVEMENTS TO ST JOHN'S COTTAGE (F) ANY OTHER WORK OF MAINTENANCE, REPAIR, RESTORATION, IMPROVEMENT, REBUILDING OR CONSTRUCTIONS WHICH THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DEEM TO BE A NECESSARY EXPENDITURE PROVIDED ONLY THAT SUCH WORKS ARE IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLE OBJECTS DECLARED ABOVE.
Maes buddion
ST JOHN'S CHURCH AND ITS SURROUNDS, FROME, SOMERSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Cottage
Church Steps
FROME
Somerset
BA11 1PL
- Ffôn:
- 01373462325
- E-bost:
- administrator@sjfrome.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window