Hanes ariannol REVITALISE RESPITE HOLIDAYS
Rhif yr elusen: 295072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.35m | £9.78m | £10.60m | £6.94m | £6.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34m | £10.20m | £9.71m | £7.58m | £7.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.01m | £3.67m | £698.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.69k | £727.24k | £333.01k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £2.09m | £4.47m | £800.74k | £971.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £1.09m | £590.00k | £983.87k | £1.45m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.05m | £6.58m | £5.54m | £5.16m | £4.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.00k | £24.00k | £5.00k | £1.67k | £34.80k | |
|
Incwm - Arall | £11.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £386.00k | £1.21m | £126.00k | £18.12k | £257.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.30m | £8.77m | £8.55m | £6.38m | £6.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04m | £336.00k | £1.16m | £338.44k | £469.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £23.00k | £23.00k | £23.00k | £23.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.09m | £0 | £862.15k | £1.12m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.