EASTERN ANGLES THEATRE COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Touring theatre company established in 1982, bringing high-quality productions of new writing to mainly rural towns and villages in the East of England. Also schools tours and workshops, site-specific performances and occasional national tours, including performances in London and at the Edinburgh Festival.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £289,074 o 13 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Peterborough
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 13 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1174135 ORWELL DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY
- 15 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- EASTERN ANGLES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Stewart | Cadeirydd | 12 December 2013 |
|
|
||||
Samuel Biscoe | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Lucy Edwards | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Harrison Rose | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Simon Hooton | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
ASSIS CARREIRO | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Leslie Miller | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Jayne Emma Austin | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.63k | £480.78k | £851.98k | £606.61k | £486.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.66k | £386.83k | £846.32k | £568.39k | £541.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.17k | £427.77k | £142.22k | £76.55k | £289.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £366.06k | N/A | £579.77k | £425.04k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.04k | N/A | £9.83k | £37.85k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £254.63k | N/A | £208.14k | £87.34k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £313 | N/A | £297 | £1.73k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £15.59k | N/A | £53.95k | £54.66k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £684.15k | N/A | £819.67k | £538.78k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.51k | N/A | £26.66k | £29.61k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.49k | N/A | £33.85k | £21.19k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/04/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/07/1986 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 JUL 2017 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03 JUL 2017 as amended on 12 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, LITERATURE AND POETRY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTERN ANGLES THEATRE CO
SIR JOHN MILLS THEATRE
GATACRE ROAD
IPSWICH
IP1 2LQ
- Ffôn:
- 01473218202
- E-bost:
- admin@easternangles.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window