Hanes ariannol THE NATIONAL MUSEUM OF LABOUR HISTORY
Rhif yr elusen: 295260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £2.05m | £1.64m | £1.77m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £2.06m | £1.73m | £1.83m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £730.97k | £736.97k | £973.78k | £1.01m | £950.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.35m | £1.68m | £1.60m | £1.58m | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £375.03k | £344.08k | £19.46k | £185.12k | £253.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.19k | £28.69k | £0 | £8.52k | £11.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £813 | £1.78k | £422 | £0 | £68 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £22.97k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.81m | £1.90m | £1.71m | £1.74m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £202.82k | £155.78k | £14.40k | £89.28k | £61.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.77k | £7.89k | £8.05k | £12.46k | £12.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.