Hanes ariannol CARYFORD COMMUNITY HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 295286
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.63k | £46.49k | £47.44k | £50.89k | £51.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.87k | £41.58k | £18.45k | £99.65k | £14.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £11.59k | £19.21k | £48.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.