Dogfen lywodraethu ROAD SAFETY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 295573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 OCTOBER 1986, AS AMENDED 6 MAY 1992, 28 DECEMBER 1994, 17 NOVEMBER 1999, 17 FEBRUARY 2003, 31 MARCH 2005 AND 5 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ROAD SAFETY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF CHARITY'S MEMORANDUM)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.