ymddiriedolwyr HOE BRIDGE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 295808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anthony Fox | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Samuel Thomas Cooke | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Le May Patient | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Trevor Pipe | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Sophie Eluned Wallace Baber | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Robert Williams | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
SAMANTHA ARNOLD | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
GILES VERITY | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
SUSAN JOY LACEY MEng BA Hn | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
Ian Katte | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP WALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.