Dogfen lywodraethu CARE ENGLAND
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/12/1986 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15/03/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/09/1991 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/03/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/09/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE STANDARDS OF HEALTH AND SOCIAL CARE WITHIN THE INDEPENDENT SECTOR
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.