ymddiriedolwyr THE STOKE MANDEVILLE AND OTHER PARISHES CHARITY
Rhif yr elusen: 296174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA EZRA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Gordon Collier | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Maureen Dorothy Reeves | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Christine Doris Plested | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
PATRICIA STARR | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|||||
PAUL WALTER | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|||||
ROBIN HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.