THE HIGHER EDUCATION IN ART AND DESIGN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The HEAD Trust is a registered charity and is dedicated to the advancement of public education through the appreciation of art, craft and design. In 2014-15 a grant of ?5000 was given to the Sorrell Foundation to support the production of a video 'CreativeJourney' that provides art, design and media careers information for young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- HEAD TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Sargeant BA | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Gemma Louise Moran BA, MA | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Michele Bridget Gregson | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|||||
Margaret Clare Ayliffe | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Professor David Graham Vaughan | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Maureen Wayman | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108 | £63 | £5 | £77 | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.72k | £69 | £96 | £861 | £336 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ebrill 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST DECEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION THROUGH THE APPRECIATION OF ART, CRAFT AND DESIGN AS FOLLOWS: (A) BY SUPPORTING, ORGANISING, PROMOTING OR ASSISTING THE DEVELOPMENT OF BRITISH ART CRAFT AND DESING EDUCATION. (B) BY CO-OPERATING WITH THE CONFERENCE FOR HIGHER EDUCATION IN ART AND DESIGN (OR ANY OTHER SIMILAR BODY) IN ARRANGING FOR THE WORK OF BRITISH ART CRAFT AND DESIGN STUDENTS (INCLUDING FOREIGN STUDENTS STUDYING IN THE UNITED KINGDOM) TO BE EXHIBITED PUBLICLY IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 SOMMERVILLE ROAD
BRISTOL
BS7 9AE
- Ffôn:
- 07970751978
- E-bost:
- JOHNSTEERS44@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window