Hanes ariannol Coram Beanstalk
Rhif yr elusen: 296454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £2.21m | £1.23m | £1.20m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £1.89m | £1.22m | £1.00m | £862.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £354.17k | £1.32m | £603.48k | £602.43k | £658.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £747.84k | £895.80k | £408.87k | £542.87k | £560.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.01k | £285 | £142 | £21 | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £220.35k | £50.92k | £7.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £35.80k | £0 | £0 | £67.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.67m | £1.65m | £1.09m | £881.49k | £753.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £222.39k | £232.65k | £134.55k | £120.16k | £108.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.70k | £16.24k | £0 | £9.60k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.