ALZHEIMER'S SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alzheimer's Society staff and volunteers provide services to people affected by dementia, including day care and home care, support and befriending services across England, Wales, Guernsey, Isle of Man and Northern Ireland. We provide information and training, and every year we invest in research. We campaign for the rights of people with dementia and those who care for them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£131,362,000
Roddion a chymynroddion | £98.29m | |
Weithgareddau elusennol | £24.35m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.54m | |
Buddsoddiadau | £2.18m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£138,150,000
Codi arian | £43.87m | |
Weithgareddau elusennol | £94.28m | |
Arall | £0 |
£3,991,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,706,000 o 211 gontract(au) llywodraeth a £812,000 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.87m | |
Gwariant elusennol | £94.28m |
Pobl

1818 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
6163 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 25 |
£70k i £80k | 27 |
£80k i £90k | 12 |
£90k i £100k | 8 |
£120k i £130k | 5 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
Llywodraethu
- 06 Hydref 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 279804 PAPILLON'S CHARITY
- 01 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 256640 NEW RENASCENCE
- 02 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 702610 THE LINCOLN SPIRITUAL ASSOCIATION
- 12 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109414 THE MOORE FOUNDATION
- 17 Rhagfyr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 253002 MISS M L WATTS CHARITABLE SETTLEMENT OTHERWISE KNO...
- 22 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088145 CEDAR COURT DAY CENTRE
- 10 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146270 THE WILLIAM HILL FOUNDATION
- 23 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 513732 THE GAINSBOROUGH CANCER CARE TRUST
- 23 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078781 THE ROTARY CLUB OF BRENTWOOD BREAKFAST TRUST FUND
- 22 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1171727 GOLDEN YEARS LUNCH AND SOCIAL CLUB
- 11 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1047122 CHRISTIANS CARING
- 11 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068940 COUNSELLING
- 23 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- ALZHEIMER'S (Enw gwaith)
- ALZHEIMERS DEMENTIA CARE & RESEARCH (Enw gwaith)
- ALZHEIMER'S DEMENTIA CARE & RESEARCH (Enw gwaith)
- ALZHEIMER'S DISEASE SOCIETY (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vaughan Battle | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Anthony Lobo | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Philip Richard ANDREW | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Dr Malte Dirk Guy Gerhold | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Dame Susan Catherine Leather | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||
Christine Maddocks | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Cornwall | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Professor Subrata Sekhar Banerjee MBE | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Allen OBE | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Professor Hugh McKenna CBE | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Fawcett | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Patrick Lynch | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.89m | £111.12m | £116.54m | £118.06m | £131.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.25m | £87.07m | £91.92m | £121.29m | £138.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.50m | £22.29m | £21.04m | £23.31m | £22.71m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £281.00k | £1.35m | £353.00k | £2.24m | £812.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.84m | £82.27m | £88.98m | £87.66m | £98.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.15m | £3.52m | £4.28m | £4.46m | £6.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.02m | £24.59m | £22.42m | £24.94m | £24.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £888.00k | £730.00k | £659.00k | £988.00k | £2.18m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £194.00k | £7.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £28.82m | £27.84m | £38.74m | £39.33m | £39.44m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £81.12m | £63.74m | £62.44m | £82.42m | £94.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.13m | £23.33m | £29.49m | £38.87m | £43.87m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £501.00k | £262.00k | £437.00k | £1.08m | £1.31m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.47m | £5.42m | £7.06m | £14.36m | £16.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £277.42k | £0 | £364.00k | £367.00k | £227.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.63m | £16.28m | £1.64m | £1.33m | £1.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £38.19m | £49.85m | £59.23m | £55.02m | £56.77m | |
|
Cyfanswm asedau | £26.39m | £42.08m | £66.27m | £72.56m | £74.18m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £36.39m | £41.51m | £33.75m | £43.44m | £49.45m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 MAR 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 MAR 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 SEP 2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 SEP 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 OCT 2017 as amended on 17 Sep 2019 as amended on 02 Dec 2020 as amended on 01 Sep 2023 as amended on 01 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND TREAT AND PROMOTE THE RELIEF AND TREATMENT OF PEOPLE WITH ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER DEMENTIAS AND TO PROVIDE SUPPORT FOR SUCH PERSONS, THEIR FAMILIES AND CARERS. TO PROMOTE, SUPPORT AND CARRY OUT RESEARCH, AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT INTO THE CAUSE AND POSSIBLE CURES WHETHER PARTIAL OR COMPLETE, AND THE POSSIBLE PREVENTION OF THE SAID DISEASE AND OTHER DEMENTIAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alzheimers Society
43-44 Crutched Friars
LONDON
EC3N 2AE
- Ffôn:
- 0330 333 0804
- E-bost:
- governance@alzheimers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window