HELP COUNSELLING SERVICES

Rhif yr elusen: 297034
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

OFFERS FREE OR LOW COST COUNSELLING TO ANYONE IN NEED WITHIN WEST WILTSHIRE 16+

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £48,522
Cyfanswm gwariant: £44,555

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Hydref 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1174668 HELP COUNSELLING SERVICES CIO
  • 02 Medi 1987: Cofrestrwyd
  • 15 Hydref 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HCS (Enw gwaith)
  • THE HELP TROWBRIDGE PROJECT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £30.18k £67.13k £31.91k £52.10k £48.52k
Cyfanswm gwariant £39.76k £45.68k £42.26k £44.16k £44.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £6.00k £1.00k £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 20 Mehefin 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 20 Mehefin 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 22 Awst 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 22 Awst 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 07 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

07 Tachwedd 2017 Ar amser