THE LEAGUE OF FRIENDS OF SOUTH PETHERTON HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising by subscriptions and events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 14 Hydref 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James ELFICK | Cadeirydd | 03 December 2024 |
|
|
||||
Sandra Wendy Robinson | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|||||
Anne Louise Shakespeare | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Hazel Florence Ward | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Sharon Barlow | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Angela Hunt Cooke | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Shona McKay Ashdown | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Jane Katherine thorne | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Ian Norman Hawkins | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Jo Morrison | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.84k | £10.22k | £10.10k | £5.60k | £9.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.09k | £8.02k | £33.51k | £2.36k | £7.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ionawr 2022 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JUNE 1987. as amended on 17 May 2023 as amended on 17 May 2023
Gwrthrychau elusennol
3. The Object of the League shall be to relieve patients and former patients of the Hospital and other invalids in the community who are sick, convalescent, disabled, handicapped, infirm or in need of financial assistance and generally to support the charitable work of the said Hospital.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Petherton Hospital
Bernard Way
SOUTH PETHERTON
TA13 5EF
- Ffôn:
- 01460249119
- E-bost:
- chair@lofsph.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window