THE GUIDE ASSOCIATION SOMERSET

Rhif yr elusen: 297324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of the Charity is to promote the education of girls and young women to help them develop emotionally, mentally, physically and spiritually so that they can make a positive contribution to their community and the wider world. Somerset County is composed of 10 Divisions. Each of these has numerous units. Weekly guiding activities, camps, crafts and sporting events take place at all levels.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £39,122
Cyfanswm gwariant: £18,688

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Awst 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GUIDE ASSOCIATION SOMERSET (Enw gwaith)
  • SOMERSET GUIDE ASSOCIATION (Enw gwaith)
  • SOMERSET COUNTY GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Victoria Hatch Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
JANE SINNOTT Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Jeanette Barnes Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Jenny Coburn Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Tamsin Wetherall Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Kelly Pope Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Ruth Forbes Ymddiriedolwr 02 August 2021
Dim ar gofnod
LINDA CARRINGTON Ymddiriedolwr 10 May 2021
SOMERSPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
GUIDE ASSOCIATION, YEOVIL DIVISION
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Tompkins Ymddiriedolwr 10 April 2020
SOMERSPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Shackleton Ymddiriedolwr 19 February 2020
TONE DIVISION
Derbyniwyd: Ar amser
Beverley Osborne Ymddiriedolwr 12 April 2018
SOMERSPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
BUCKHORN WESTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUIDE ASSOCIATION SOUTH-WEST ENGLAND
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra Verrier Ymddiriedolwr 23 January 2016
TAUNTON DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CLAIRE EDMONDS Ymddiriedolwr 07 November 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.71k £34.04k £21.95k £16.10k £39.12k
Cyfanswm gwariant £25.25k £13.90k £11.65k £12.74k £18.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Fieldcroft
Shepherds Hill
Buckhorn Weston
GILLINGHAM
Dorset
SP8 5HX
Ffôn:
07789884984