Hanes ariannol E D P DRUG & ALCOHOL SERVICES

Rhif yr elusen: 297370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 01/07/2023 01/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.62m £10.08m £9.86m £2.23m £0
Cyfanswm gwariant £9.05m £9.51m £9.39m £4.87m £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.93m £7.34m £9.85m £2.22m N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.94k £5.14k £6.62k £698 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.61m £10.08m £9.85m £2.22m N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £182 £80 £13.12k £11.85k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.05m £9.51m £9.39m £2.14m N/A
Gwariant - Ar godi arian £216 £216 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £33.65k £15.76k £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £2.73m N/A