Hanes ariannol CHURCH URBAN FUND
Rhif yr elusen: 297483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40m | £6.47m | £6.16m | £5.13m | £4.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.48m | £7.36m | £5.83m | £6.25m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £510.00k | £505.59k | £551.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.89m | £1.91m | £2.17k | £2.47m | £503.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.67m | £2.28m | £1.07m | £1.18m | £2.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.51m | £3.98m | £3.75m | £3.74m | £2.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.00k | £9.00k | £3.28k | £0 | £10.49k | |
|
Incwm - Arall | £208.00k | £204.00k | £1.35m | £210.55k | £213.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £674.00k | £93.00k | £402.36k | £631.82k | £1.72m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.75m | £6.54m | £4.97m | £4.18m | £2.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £728.00k | £824.00k | £410.74k | £293.48k | £406.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £603.02k | £292.94k | £364.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.49m | £3.13m | £1.16m | £2.01m | £915.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £449.69k | £1.78m | £197.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.