REIGATE AND REDHILL U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
U3A provides Public Benefit by facilitating continuing education and social welfare to older people no longer in full-time employment. This is achieved by forming small, interactive groups of people with common or related interests who meet in each others homes, by organising general, monthly meetings with expert presenters on a wide range of subjects and by running trips to places of interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
138 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Awst 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Ruth Haimes | Cadeirydd | 02 October 2020 |
|
|
||||
Lynn Roberta Valkenaar-Woolley | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
PATRICIA MARY COCKETT | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Keith David Vickers | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Peter Ernest Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|||||
Valerie Frances Busby | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
John Hugh deMowbray Winter | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Heather Mary Earl | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Nicola Clare Stoddart | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Angela Susan Austin | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|
||||
Lloyd Chapman | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
John White Winter Cousins | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Martin Livesey | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|||||
Hilary Ann Viner-Loney | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.75k | £6.35k | £22.26k | £40.71k | £36.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.64k | £9.66k | £22.16k | £44.20k | £35.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29TH JANUARY 1987 AS AMENDED 4TH MAY 1989 AND 4TH JANUARY 1991, AS AMENDED ON 4TH OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 02 Oct 2020 as amended on 01 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
REDHILL AND REIGATE AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 12
Nutfield Court
26 Goodworth Road
REDHILL
RH1 1TE
- Ffôn:
- 01737767757
- E-bost:
- treasurer@rru3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window