THE MAGIC CIRCLE FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of the education of the public in the history and practice of the art of magic
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 1987: Cofrestrwyd
- CENTRE FOR THE MAGIC ARTS / CMA (Enw gwaith)
- CENTRE FOR THE MAGIC ARTS LIMITED (Enw blaenorol)
- THE MAGIC CIRCLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimal Tilakapala | Cadeirydd | 29 November 2021 |
|
|
||||
Marvin Roy Berglas | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
STUART ALAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
SARAH JANE CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.86k | £146.42k | £187.00k | £165.43k | £182.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.18k | £143.56k | £163.19k | £188.82k | £213.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.94k | £34.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Mai 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Mai 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 AUG 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 OCT 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 JAN 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 APR 1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND PRACTICE OF THE ART OF MAGIC IN PARTICULAR BY MAINTAINING A LIBRARY AND MUSEUM OF MAGIC WORKS AND ARTEFACTS BY PROMOTING PUBLIC LECTURES AND BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF A CENTRE FOR MEETINGS LECTURES CLASSES AND OTHER FORMS OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Centre for the Magic Arts
12 Stephenson Way
Kings Cross
London
NW1 2HD
- Ffôn:
- 020 7387 2222
- E-bost:
- cma@themagiccircle.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window