THE CHASE HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All activities are aimed at helping the Chase Community Hospital- primarily to provide:- 1) Medical equipment to departments, clinics and the ward. 2) Extra ameneties within the hospital, as needed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1064723 THE ROSEMARY FOUNDATION LIMITED
- 22 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195572 MIDHURST PALLIATIVE CARE CIO
- 22 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165292 DEMENTIA FRIENDLY HAMPSHIRE
- 20 Hydref 1987: Cofrestrwyd
- 22 Mawrth 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE CHASE HOSPITAL AND ELIZABETH DIBBEN CLINIC (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55k | £1.27k | £53 | £4 | £1.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £1.28k | £8.38k | £2.33k | £892 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 04 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND CLINIC AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM, OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF CHASE HOSPITAL AND ELIZABETH DIBBEN CLINIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window