ARMY FLYING MUSEUM LIMITED

Rhif yr elusen: 297897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECT FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A PUBLIC MUSEUM RECORDING AND EXHIBITING ALL ASPECTS OF FLYING IN THE BRITISH ARMY BOTH PRESENT AND PAST.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE MUSEUM OF ARMY FLYING LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil David Sexton CB Cadeirydd 20 January 2023
Dim ar gofnod
Colonel Edward Butterworth Ymddiriedolwr 05 May 2023
Dim ar gofnod
Colonel Brendan Shaw Ymddiriedolwr 05 May 2023
1ST LAVINGTON SEA SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
URCHFONT VILLAGE CRICKET CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Richard Bulpitt Ymddiriedolwr 15 July 2022
Dim ar gofnod
James Johnson Ymddiriedolwr 21 January 2022
Dim ar gofnod
David Stephen Short Ymddiriedolwr 21 January 2022
Dim ar gofnod
PAUL ELI BEAVER Ymddiriedolwr 26 July 2019
NATIONAL SPITFIRE PROJECT
Derbyniwyd: 25 diwrnod yn hwyr
Colonel Retired Paul Edwards MBE Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Rhonda Smith Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Caroline Mary Hopkins Ymddiriedolwr 26 July 2017
Dim ar gofnod
Brigadier Colin Sibun Ymddiriedolwr 31 July 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.35m £747.85k £985.96k £812.47k £979.65k
Cyfanswm gwariant £1.29m £1.00m £1.20m £1.12m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £173.12k £281.62k £179.61k £152.02k £136.63k
Incwm o roddion a chymynroddion £634.87k £531.58k £414.77k £167.89k £169.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £291.01k £92.73k £197.38k £250.74k £265.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol £351.62k £120.38k £349.40k £391.91k £533.40k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.45k £432 £402 £1.17k £4.83k
Incwm - Arall £69.47k £2.74k £24.00k £756 £6.77k
Incwm - Cymynroddion £3.00k £98.55k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £851.86k £960.93k £810.46k £863.41k
Gwariant - Ar godi arian £10.43k £5.39k £57.01k £63.34k £58.03k
Gwariant - Llywodraethu £25.75k £25.97k £26.66k £35.25k £41.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £271.21k £143.34k £186.91k £249.61k £256.96k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.59m £2.36m £2.16m £1.91m £1.66m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £790.31k £642.72k £445.95k £386.05k £448.54k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £340.09k £217.29k £43.60k £40.93k £51.93k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 05 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 05 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 30 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 30 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 08 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 08 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ARMY FLYING MUSEUM LTD
MIDDLE WALLOP
STOCKBRIDGE
HANTS
SO20 8FB
Ffôn:
01264781086