THE T E LAWRENCE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society publishes a bi-annual journal and three newsletters per year. We hold a two day symposium every two years and stage visits and talks throughout the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin James Winter | Cadeirydd | 24 September 2018 |
|
|
||||
Nynke Fleur Harvelt | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Richard Ernest Gardiner | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
George Henry Thompson II | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Harriet Victoria Coates | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
David Keith Sleep | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
John Johnson-Allen | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Ian David Heritage | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Joseph Alexander Berton | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Philip John Neale | Ymddiriedolwr | 23 September 2010 |
|
|
||||
Pieter John Cecil Shipster | Ymddiriedolwr | 26 September 2004 |
|
|
||||
Carol Darbyshire | Ymddiriedolwr | 24 September 2003 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Purver | Ymddiriedolwr | 24 September 2000 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.67k | £23.53k | £23.88k | £49.92k | £21.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.16k | £4.72k | £39.13k | £63.76k | £22.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Mehefin 2024 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Mehefin 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/09/1987 AS AMENDED ON 05/01/2008 AS AMENDED ON 12/11/2011 as amended on 25 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LIFE AND WORKS OF T E LAWRENCE AND TO PROMOTE RESEARCH (AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF) INTO HIS LIFE AND WORKS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
T E Lawrence Society
P O Box 728
Oxford
OX2 9ZJ
- Ffôn:
- 07780223221
- E-bost:
- hon.secretary@telsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window