BRISTOL INTERNATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 298035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Welcome of international students on arrival in the country including providing assistance with finding accommodation. Organising sightseeing trips. The running of "Local Link" scheme to introduce international students to local Christian families. Invite international students to discussion groups and other events to investigate the Christian faith.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £128,646
Cyfanswm gwariant: £85,505

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • BRISTOL INTERNATIONAL STUDENT CENTRE OR B I S C (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanne Appleton Cadeirydd 01 February 2016
EUROPEAN CHRISTIAN MISSION (BRITAIN)
Derbyniwyd: Ar amser
John Michael Wall Ymddiriedolwr 31 January 2024
EBETRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Esther Champion-Howard Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Lance Christopher Mason Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Christine Rogers Ymddiriedolwr 12 February 2020
Dim ar gofnod
ANDREW STREET Ymddiriedolwr 25 July 2013
SPEAR BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
TURNAROUND BRISTOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
COMMUNITY INITIATIVES SOUTH WEST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
SIXTY-ONE
Derbyniwyd: Ar amser
THE TEMPLE ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PRODIGAL ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
KNOWLE WEST BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
FEEDING BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £94.65k £121.84k £69.00k £78.24k £128.65k
Cyfanswm gwariant £110.50k £82.70k £74.25k £75.33k £85.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.63k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BRISTOL INTERNATIONAL TRUST
45 WOODLAND ROAD
BRISTOL
BS8 1UT
Ffôn:
0117 9159826
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael