Dogfen lywodraethu THE PETERSFIELD COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 298408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/11/1987 AS AMENDED ON 05/07/1991 AS AMENDED ON 02/07/2001 AS AMENDED ON 08/03/2002 AS AMENDED ON 08/06/2004 AS AMENDED ON 24/11/2004 AS AMENDED ON 03/03/2011 AS AMENDED ON 13/03/2014 as amended on 30 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING, THOSE IN NEED WHO ARE EXPERIENCING EMOTIONAL DIFFICULTIES AND/OR WHO HAVE MENTAL HEALTH PROBLEMS. (B) TO TRAIN AND DEVELOP PERSONS IN COUNSELLING THROUGH HIGH QUALITY SUPERVISION, STAFF TRAINING AND SUPPORT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.