ymddiriedolwyr LONGFIELD HOSPICE CARE
Rhif yr elusen: 298627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sally Elizabeth Pearson | Cadeirydd | 09 September 2020 |
|
|||||
Susan Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
Baroness Rennie Fritchie | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Marrow | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Aylard | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Professor Jane Melton MBE | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Martin James Saunders | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Martin Moule | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|||||
Dr Chris Boden | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Humphries | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.