MANCHESTER COLLEGE OXFORD CHAPEL SOCIETY

Rhif yr elusen: 298701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A Unitarian congregation meeting in-person in Harris Manchester College, Oxford chapel and online for weekly worship. We also run social/cultural activities, small groups for spiritual reflection, interfaith projects, a social justice group with community outreach and offer members pastoral support.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £26,870
Cyfanswm gwariant: £11,673

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sue Ellen Sinnamon Cadeirydd 20 November 2022
THE LONDON DISTRICT AND SOUTH EASTERN PROVINCIAL ASSEMBLY OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
Kay Angela Wardle Ymddiriedolwr 11 January 2023
Dim ar gofnod
Christopher John Charles Whitehouse Ymddiriedolwr 21 November 2021
THE MANCHESTER ACADEMY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE C J C WHITEHOUSE 2006 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ruth Alison Baer Ymddiriedolwr 21 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.46k £13.45k £18.60k £19.36k £26.87k
Cyfanswm gwariant £13.03k £9.22k £9.69k £10.71k £11.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 17 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 08 Rhagfyr 2021 131 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HARRIS MANCHESTER COLLEGE
MANSFIELD ROAD
OXFORD
OX1 3TD
Ffôn:
01865 302909