Hanes ariannol SELF HELP AFRICA (UK)

Rhif yr elusen: 298830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (154 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.77m £1.28m £1.62m £1.26m £2.05m
Cyfanswm gwariant £3.24m £2.43m £2.33m £1.76m £2.48m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £217.26k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £217.26k £37.68k £48.57k £13.99k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.31m £878.71k £781.28k £952.10k £312.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £129.24k £10.69k £13.36k £25.00k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.34m £386.97k £824.30k £0 £1.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £271 £178 £6 £30 £551
Incwm - Arall £0 £2.55k £0 £280.75k £717.59k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.98m £2.30m £2.18m £1.57m £2.31m
Gwariant - Ar godi arian £266.59k £130.37k £150.11k £183.59k £179.16k
Gwariant - Llywodraethu £17.09k £18.01k £18.04k £17.45k £18.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0