SELF HELP AFRICA (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Self Help Africa (UK) is an international development, non-governmental organisation. Its main purpose is the assistance and advancement of people in need in less developed areas of the world. We have expertise in small-scale farming. We work with farmers to help them grow/sell more food, diversify their income/diets, make their livelihoods more sustainable and resistant to external shocks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,045,018
Roddion a chymynroddion | £312.31k | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £551 | |
Arall | £717.59k |
Cyfanswm gwariant:
£2,484,191
Codi arian | £179.16k | |
Weithgareddau elusennol | £2.31m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £179.16k | |
Gwariant elusennol | £2.31m |
Pobl

17 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Burkina Faso
- Cenia
- Ethiopia
- Ghana
- Malawi
- Togo
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
- Gorta (Enw gwaith)
- Gorta UK (Enw gwaith)
- HARVEST HELP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Meagher | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Mary Robinson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|||||
Catherine Fitzgibbon | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Dervla Owens | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77m | £1.28m | £1.62m | £1.26m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24m | £2.43m | £2.33m | £1.76m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £217.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £217.26k | £37.68k | £48.57k | £13.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £878.71k | £781.28k | £952.10k | £312.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.24k | £10.69k | £13.36k | £25.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.34m | £386.97k | £824.30k | £0 | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £271 | £178 | £6 | £30 | £551 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.55k | £0 | £280.75k | £717.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.98m | £2.30m | £2.18m | £1.57m | £2.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £266.59k | £130.37k | £150.11k | £183.59k | £179.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.09k | £18.01k | £18.04k | £17.45k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.87k | £3.42k | £2.87k | £1.56k | £2.53k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.92m | £1.77m | £1.07m | £1.16m | £402.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £47.44k | £44.27k | £60.52k | £641.19k | £325.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2025 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2025 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mai 2024 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mai 2024 | 202 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/03/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/04/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED TO BE CHARITABLE BY LAW IN ANY PART OF THE WORLD (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT) AND SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Self Help Africa
Second Floor Suite
Westgate House
Hills Lane
SHREWSBURY
SY1 1QU
- Ffôn:
- 01743277170
- E-bost:
- info@selfhelpafrica.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window