ymddiriedolwyr KENT GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 298861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Emery | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Anne Caroline Bowdler | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Jean Francois Gordon | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||||||||||
Teresa Zbyszewska | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||||||||||||
rosemary dymond | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|||||||||||||||
Sarah Jane Morgan | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||||||||||||
Michael O'Brien | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||||||||||
RICHARD GRAHAM STILEMAN | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.