KING'S LYNN CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to preserve the quality of the local built environment through participation in the planning process. We are a statutory body for consultation. The society has a wide membership (approx 300) to whom we offer a lecture programme and regular newsletters. We aim to make the town a pleasant place to live and work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Norfolk
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON GIFFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anthony John Wright | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Rev Robert Stanley Fayers | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
KIM DAVID LEONARD | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
Sandra Coleman | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
Anna Gunn | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
RICHARD MORRISH | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
|
||||
ANNE ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MARY JAMES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HELEN RUSSELL-JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.74k | £2.83k | £7.01k | £6.20k | £18.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.11k | £3.10k | £5.81k | £7.77k | £15.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Mai 2024 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/04/1987 AS AMENDED ON 19/05/2011
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF THE FORMER BOROUGH OF KINGS LYNN AND THE CIVIL PARISHES OF NORTH WOOTTON AND SOUTH WOOTTON (II) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATIONPROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Queen Street
KING'S LYNN
PE30 1HT
- Ffôn:
- 01553763983
- E-bost:
- info@kingslynncivicsociety.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window