BRITISH FRIENDS OF RAMOTH JERUSALEM

Rhif yr elusen: 299010
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1543 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes Relief of Poverty - Overseas Aid - Advancement of religion

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2015

Cyfanswm incwm: £80,557
Cyfanswm gwariant: £71,730

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Israel

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ebrill 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RABBI D HALPERN Cadeirydd
JEWISH RESCUE & RELIEF COMMITTEE OF AGUDAS ISRAEL WORLD ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF MOSDOS SANZ OF SAFAD
Derbyniwyd: Ar amser
KOLEL PARDES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TORAH CENTRE TSHEBIN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROSE SARAH HALPERN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOSEPH GUTSTEIN Ymddiriedolwr
THE MEIR GOLDA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2011 30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £52.49k £64.10k £68.51k £81.97k £80.56k
Cyfanswm gwariant £51.34k £49.29k £60.63k £102.14k £71.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 82 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 82 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 813 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 813 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1178 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1178 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1543 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1543 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 THE APPROACH
LONDON
NW4 2HU
Ffôn:
02082025499
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael