Hanes ariannol NEW LIFE CHURCH BEDFORDSHIRE TRUST
Rhif yr elusen: 299289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.07k | £129.29k | £92.24k | £62.98k | £82.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.20k | £128.51k | £99.83k | £61.44k | £86.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £47.41k | £32.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.99k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.