HONITON AND DISTRICT AGRICULTURAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activity of the Charity is the holding of an annual agricultural show in Honiton, to promote agriculture, and other trades, crafts and professions associated with it. There are farm competitions during the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

28 Ymddiriedolwyr
135 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1988: Cofrestrwyd
- HONITON SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben MOORE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Steven Talling | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||
Sally Ann Maynard | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Hammett | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
John Cedric Dare | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
David Edward Hawkins | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Robert Woods | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Derek White | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Sam Tuke | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
John Larcombe-Ford | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Cynthia Underdown | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Richard Kallaway | Ymddiriedolwr | 01 March 2010 |
|
|
||||
Harry Durrant | Ymddiriedolwr | 01 January 2006 |
|
|
||||
Charles Hopcraft | Ymddiriedolwr | 18 March 2000 |
|
|
||||
Richard Marker | Ymddiriedolwr | 22 March 1991 |
|
|
||||
Richard Coley | Ymddiriedolwr | 22 March 1991 |
|
|||||
Sir John Michael Kennaway | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID E PARISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
F D ARSCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
C B TUKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
D B SNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Henry DERRYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Andrew LUXTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
E R UNDERDOWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
R H DERRYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
F E MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
C A LEWIS-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
P F J FORCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £299.50k | £44.70k | £267.03k | £278.65k | £299.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.35k | £83.96k | £251.92k | £255.44k | £269.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH JANURARY 1986
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AGRICULTURE AND TO SUCH END GENERALLY TO IMPROVE AGRICULTURE IN ALL ITS BRANCHES AND TO ENCOURAGE SKILL AND INDUSTRY IN AGRICULTURE AND IN ALL TRADES, CRAFTS AND PROFESSIONS CONNECTED WITH AGRICULTURE, AND TO PROMOTE THE BREEDING OF HORSES, CATTLE AND OTHER ANIMALS. 2. TO PROMOTE INDUSTRY IN GENERAL. FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bank House
66a High Street
Honiton
Devon
EX14 1PS
- Ffôn:
- 0140446114
- E-bost:
- marcelle@honitonshow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window