ymddiriedolwyr NEIGHBOURS IN POPLAR
Rhif yr elusen: 299843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrence Simco MBE | Cadeirydd | 30 October 2016 |
|
|
||||
Lord Michael Cashman CBE | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Leonard Sabastian | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Susan Blinman | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
jessica darroux | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Alexander Campbell | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
shirley meikle | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Dr Ali Hussain | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Michael Zacsinsky | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
REMMIE Williams | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
Mary Monica FROST | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.