THE ROYAL COLLEGE OF OPHTHALMOLOGISTS

Rhif yr elusen: 299872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The College creates and maintains standards in ophthalmic training and practice, organises examinations and sets the curriculum. It maintains a CPD system and provides surgical skills courses for trainees. It organises scientific meetings, publishes a scientific journal and provides information on ophthalmic matters for practitioners and the general public.It encourages eye related research.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • COLLEGE OF OPHTHALMOLOGISTS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof Benjamin Burton Cadeirydd 23 May 2023
Dim ar gofnod
Professor Andrew Lotery Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Adonis El Salloukh Ymddiriedolwr 31 July 2023
Dim ar gofnod
Anthony Carey Ymddiriedolwr 31 December 2022
THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET BEAUFORT INSTITUTE OF THEOLOGY
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATION AND TRAINING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Prof STEPHEN KAYE Ymddiriedolwr 25 May 2022
Dim ar gofnod
MARK EASTON Ymddiriedolwr 10 February 2022
Dim ar gofnod
Dr ANDREW WELCHMAN Ymddiriedolwr 04 December 2020
Dim ar gofnod
PROF CHRISTOPHER LIU FRCOphth Ymddiriedolwr 19 November 2020
Dim ar gofnod
MOHAMED ELALFY Ymddiriedolwr 21 May 2019
Dim ar gofnod
PARWEZ HOSSAIN Ymddiriedolwr 21 May 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.71m £3.71m £5.14m £5.53m £6.21m
Cyfanswm gwariant £5.05m £4.26m £4.75m £5.62m £6.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £113.00k N/A N/A £143.41k £258.65k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £35.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £61.00k £16.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £108.00k £100.00k £115.00k £62.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.58m £3.47m £4.91m £5.21m £5.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £136.00k £131.00k £124.00k £147.00k £200.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £61.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.02m £4.26m £4.75m £5.62m £6.68m
Gwariant - Ar godi arian £26.00k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £98.00k £60.00k £82.00k £121.00k £130.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £6.48m £6.33m £6.14m £5.84m £5.57m
Buddsoddiadau tymor hir £3.23m £3.47m £3.73m £4.30m £4.62m
Cyfanswm asedau £4.13m £3.62m £4.32m £3.31m £3.43m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 -£44.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £914.00k £854.00k £1.05m £897.00k £1.28m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 12 NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ENCOURAGE THE STUDY AND TO ADVANCE THE SCIENCE AND ART OF OPHTHALMOLOGY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 09 Rhagfyr 1993 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL COLLEGE OF OPHTHALMOLOGISTS
18 Stephenson Way
LONDON
NW1 2HD
Ffôn:
03000302020
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael