PADDINGTON LAW CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF LEGAL ADVICE AND ASSISTANCE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,665 o 1 gontract(au) llywodraeth a £49,718 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 24 Awst 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER PURTON | Cadeirydd |
|
||||||
Karen Patricia Buck | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|||||
Miriam Celina Smith-Ihionvien | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|||||
Athina Mouzakitou | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Jemima Sybil Catherine Joll | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Laura Louise Hastie | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
RUTH BUSH | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
HARMONY FITZGERALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.28k | £250.16k | £197.64k | £207.82k | £200.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.53k | £181.90k | £217.69k | £194.74k | £236.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.83k | £0 | £6.24k | £12.03k | £8.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.43k | £9.95k | £9.82k | £38.47k | £49.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12TH FEBRUARY 1986 AS AMENDED 31ST MARCH 1988 as amended on 15 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
Objects (i) To relieve poor persons (hereinafter referred to as "qualifying persons") resident or working in Greater London and in particular in the North Paddington area including the postal districts of W2, W9 and the Westminster part of W10 (hereinafter referred to as the "designated area") by providing such persons with legal advice, assistance, representation and services which they could not otherwise obtain because of lack of means. (ii) To advance the education of qualifying persons in relation to the law and legal issues and to make the law known and accessible to them. (iii) To advance any charitable purposes beneficial to qualifying persons and their community.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Paddington Law Centre
421 Harrow Road
London
W10 4RE
- Ffôn:
- 02089603155
- E-bost:
- info@paddingtonlawcentre.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window