ROCHE VICTORY HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Fundraising
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
- ROCHE VICTORY HALL MANAGING TRUSTEES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLE ANN WEBSTER | Cadeirydd | 03 October 2011 |
|
|
||||
SUSAN BATTISON | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|||||
CLAUDIA LOUISE EDYVEAN | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
RICHARD HAWKEY | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
ELIZABETH CLUTSOM | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Julie Burdon | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Vivian Blake | Ymddiriedolwr | 02 August 2019 |
|
|
||||
Sharon Edyvean | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
||||
Terry Tabb | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
||||
Brian Higman | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
||||
Irene Northey | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
||||
Daniel Inch | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.02k | £2.38k | £3.94k | £1.49k | £4.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.89k | £330 | £600 | £4.67k | £6.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2020 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 13TH APRIL 1981
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ROCHE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF ROCHE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Tregarrick Road
Roche
St. Austell
PL26 8EL
- Ffôn:
- 01726891188
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window