SOUTH WEST ENVIRONMENTAL PARKS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's activities are to advance scientific knowledge of plants, animals and the natural world; to advance education on the conservation of the physical and natural world and the promotion of biodiversity; to promote the conservation of the physical and the natural environment and the maintenance of the physical and natural environment and the maintenance of biological diversity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£8,259,806
Roddion a chymynroddion | £215.12k | |
Weithgareddau elusennol | £7.39m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £111.03k | |
Buddsoddiadau | £524.34k | |
Arall | £16.69k |
Cyfanswm gwariant:
£10,896,409
Codi arian | £50 | |
Weithgareddau elusennol | £10.90m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £54,459 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £50 | |
Gwariant elusennol | £10.90m |
Pobl

227 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
148 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Dyfnaint
- Torbay
Llywodraethu
- 03 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- NEWQUAY ZOO (Enw gwaith)
- PAIGNTON ZOO (Enw gwaith)
- PAIGNTON ZOO ENVIRONMENTAL PARK (Enw gwaith)
- THE PAIGNTON ZOOLOGICAL AND BOTANICAL GARDENS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Cooper | Cadeirydd | 16 December 2021 |
|
|||||||||
Melanie Skipp | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|||||||||
JAMES O'DWYER | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||||||
Ben Louis Jobson | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||||||
Prof. Richard Preziosi | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||||||
Beth Kathleen McLaughlin | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||||||
SARAH BARR | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|||||||||
ANDREW CHARLES JOHN COOPER BSC | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.03m | £9.11m | £8.60m | £9.20m | £8.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.49m | £11.89m | £8.04m | £9.31m | £10.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £696.02k | £182.44k | £12.00k | £54.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £927.85k | £1.12m | £521.36k | £960.71k | £215.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.86m | £2.20m | £9.93k | £24.33k | £111.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.20m | £5.54m | £7.90m | £7.20m | £7.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.47k | £12.11k | £151.03k | £978.16k | £524.34k | |
|
Incwm - Arall | £16.54k | £232.47k | £17.20k | £36.43k | £16.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £555.04k | £0 | £3.65k | £744.01k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.72m | £10.08m | £8.02m | £9.30m | £10.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.76m | £1.81m | £16.32k | £11.33k | £50 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.29k | £10.75k | £21.30k | £8.82k | £11.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.60m | £4.68m | £4.42m | £4.58m | £5.03m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £2 | £2 | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.29m | £7.14m | £7.02m | £6.33m | £3.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.51m | £4.22m | £3.46m | £3.04m | £2.92m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 FEBRUARY 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 OCTOBER 1994, 25 MAY 2006 AND 30 APRIL 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT: 3.1 TO ADVANCE SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF PLANTS, ANIMALS AND THE NATURAL WORLD. 3.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS AND THE PUBLIC ON THE CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL WORLD AND THE PROMOTION OF BIODIVERSITY. 3.3 TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND THE MAINTENANCE OF BIOLOGICAL DIVERSITY. IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF PUBLIC EDUCATION, SCIENTIFIC STUDY AND THE MAINTENANCE OF ENDANGERED ANIMALS, PLANTS AND HABITATS IN BOTH PROTECTED AND NATURAL ENVIRONMENTS.
Maes buddion
DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PAIGNTON ZOO
TOTNES ROAD
PAIGNTON
DEVON
TQ4 7EU
- Ffôn:
- 01803697500
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window