Ymddiriedolwyr WEYMOUTH UNIT 360 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 301201

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdr RN Rtd Geoffrey Bowker UMT Chair | Cadeirydd | 10 May 2017 |
|
|
||||
Stephen Paul Page | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Simon Burgess | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
Hannah Trethewey | Ymddiriedolwr | 24 August 2019 |
|
|
||||
Paul Hargest | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Rev Philip Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.