Ymddiriedolwyr CORNISH HALL END VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301291

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER DACEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elaine Hodgson | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Ashleigh Heirs | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Jamie Bright | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Alice Landsman | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
STEVE CADMAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
STEVE KAVANAGH | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
CATHERINE FIONA WATKINS | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
JANE SHELAGH BLEWETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE DACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.