Hanes ariannol REDBROOK VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.44k £22.61k £12.19k £9.02k £8.50k
Cyfanswm gwariant £11.03k £6.76k £10.31k £8.92k £37.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.60k £4.47k N/A N/A